Der Verein beendete die Saison in der
Liga IV.08 auf dem 5ten Platz.
2022-03-15
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2021-12-02
Der Verein beendete die Saison in der
Liga IV.08 auf dem 5ten Platz.
2021-11-22
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2021-08-12
Der Verein beendete die Saison in der
Liga IV.08 auf dem 5ten Platz.
2021-08-02
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2021-04-22
Der Verein beendete die Saison in der
Liga IV.08 auf dem 5ten Platz.
2021-04-12
Der Vereinsname wurde in Brorno geändert.
2020-12-31
Der Manager
Galmarant hat das Team übernommen.
2020-12-31
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2020-12-31
Der Verein beendete die Saison in der
Liga III.14 auf dem 7ten Platz.
2020-12-21
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2020-09-10
Der Verein beendete die Saison in der
Liga III.14 auf dem 6ten Platz.
2020-08-31
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 2 ausgeschieden.
2020-05-28
Der Verein beendete die Saison in der
Liga III.14 auf dem 6ten Platz.
2020-05-11
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 3 ausgeschieden.
2020-02-13
Der Verein beendete die Saison in der
Liga III.14 auf dem 7ten Platz.
2020-01-20
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 2 ausgeschieden.
2019-10-17
Der Verein beendete die Saison in der
Junior Liga II auf dem 26ten Platz.
2019-10-02
Der Verein beendete die Saison in der
Liga IV.44 auf dem 1ten Platz.
2019-09-30
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 3 ausgeschieden.
2019-07-04
Der Verein beendete die Saison in der
Liga IV.44 auf dem 1ten Platz.
2019-06-10
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 2 ausgeschieden.
2019-03-07
Der Verein beendete die Saison in der
Liga IV.44 auf dem 1ten Platz.
2019-02-18
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 2 ausgeschieden.
2018-11-15
Der Verein beendete die Saison in der
Liga IV.44 auf dem 1ten Platz.
2018-10-29
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 2 ausgeschieden.
2018-07-26
Der Verein beendete die Saison in der
Junior Liga IV auf dem 3ten Platz.
2018-07-11
Der Verein beendete die Saison in der
Liga IV.44 auf dem 1ten Platz.
2018-07-09
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 2 ausgeschieden.
2018-04-05
Der Verein beendete die Saison in der
Junior Liga V auf dem 4ten Platz.
2018-03-21
Der Verein beendete die Saison in der
Liga IV.44 auf dem 2ten Platz.
2018-03-19
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 3 ausgeschieden.
2017-12-21
Der Verein beendete die Saison in der
Liga IV.44 auf dem 3ten Platz.
2017-11-27
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 2 ausgeschieden.
2017-08-24
Der Verein beendete die Saison in der
Liga IV.44 auf dem 3ten Platz.
2017-08-07
Der Vereinsname wurde in AC Athlons Kyjov geändert.
2017-07-07
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 2 ausgeschieden.
2017-05-04
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.064 auf dem 3ten Platz.
2017-04-17
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2017-01-05
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.064 auf dem 2ten Platz.
2016-12-26
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 2 ausgeschieden.
2016-09-22
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.064 auf dem 3ten Platz.
2016-09-05
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2016-05-26
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.064 auf dem 2ten Platz.
2016-05-16
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2016-02-04
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.064 auf dem 4ten Platz.
2016-01-25
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2015-10-15
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.064 auf dem 4ten Platz.
2015-10-05
Der Vereinsname wurde in Brno Turany geändert.
2015-08-19
Der Manager
rostenice hat das Team übernommen.
2015-08-19
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2015-06-25
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.064 auf dem 4ten Platz.
2015-06-15
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2015-03-05
Der Verein beendete die Saison in der
Liga IV.29 auf dem 6ten Platz.
2015-02-23
Der Vereinsname wurde in (K)FC Bobříkov geändert.
2014-11-29
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2014-11-13
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 1ten Platz.
2014-11-03
Der Vereinsname wurde in Lvi z Olomouce geändert.
2014-09-03
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 2 ausgeschieden.
2014-07-31
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 8ten Platz.
2014-07-14
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 2 ausgeschieden.
2014-04-10
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 3ten Platz.
2014-03-24
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 2 ausgeschieden.
2013-12-19
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 1ten Platz.
2013-12-02
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2013-08-22
Der Vereinsname wurde in Fc Messiteam geändert.
2013-08-13
Der Manager
okjdutam hat das Team übernommen.
2013-08-13
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 1ten Platz.
2013-08-12
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2013-05-02
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 3ten Platz.
2013-04-22
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2013-01-10
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 6ten Platz.
2012-12-31
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2012-09-20
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 4ten Platz.
2012-09-10
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2012-05-31
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 6ten Platz.
2012-05-21
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2012-02-09
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 3ten Platz.
2012-01-30
Der Vereinsname wurde in smoula geändert.
2012-01-23
Der Manager
smoula hat das Team übernommen.
2012-01-23
Der Vereinsname wurde in NFC Arsenal Husovice geändert.
2011-11-29
Der Manager
DasPatas hat das Team übernommen.
2011-11-29
Der Vereinsname wurde in Sk Siad Bílina geändert.
2011-10-22
Der Manager
Kovas hat das Team übernommen.
2011-10-22
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2011-10-20
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 3ten Platz.
2011-10-10
Der Vereinsname wurde in FC Karalemi geändert.
2011-07-21
Der Manager
Lenkin hat das Team übernommen.
2011-07-21
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2011-06-30
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 5ten Platz.
2011-06-20
Der Vereinsname wurde in FCB 2004 geändert.
2011-03-21
Der Manager
FCB 2004 hat das Team übernommen.
2011-03-21
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 7ten Platz.
2011-02-28
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2010-11-18
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 5ten Platz.
2010-11-08
Der Vereinsname wurde in SK Litavan Bohutín geändert.
2010-09-02
Der Manager
poldík hat das Team übernommen.
2010-09-02
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2010-07-29
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 5ten Platz.
2010-07-19
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2010-04-08
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 4ten Platz.
2010-03-29
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2009-12-17
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 4ten Platz.
2009-12-07
Der Vereinsname wurde in FK Dolany geändert.
2009-11-18
Der Manager
MCator hat das Team übernommen.
2009-11-18
Der Vereinsname wurde in SK Slavia Praha1993 geändert.
2009-09-24
Der Manager
kastner15 hat das Team übernommen.
2009-09-24
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2009-08-27
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 5ten Platz.
2009-08-17
Der Vereinsname wurde in FC.Arsenal Zarosice geändert.
2009-08-04
Der Manager
kolar 10 hat das Team übernommen.
2009-08-04
Der Vereinsname wurde in Tachov geändert.
2009-06-15
Der Manager
Palkyn hat das Team übernommen.
2009-06-15
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2009-05-07
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 4ten Platz.
2009-04-27
Der Vereinsname wurde in fk horni sucha geändert.
2009-04-20
Der Manager
patan5 hat das Team übernommen.
2009-04-20
Der Vereinsname wurde in FC Suchá Dáseň I.n.H geändert.
2009-01-29
Der Manager
Jolinec hat das Team übernommen.
2009-01-29
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2009-01-15
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 5ten Platz.
2009-01-05
Das Stadion des Vereins bekam den Namen
Dolicek.
2008-11-30
Der Vereinsname wurde in Bohemians Praha geändert.
2008-11-30
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 2 ausgeschieden.
2008-10-02
Der Vereinsname wurde in FK MANANAS 1978 geändert.
2008-09-29
Der Manager
91MK30P hat das Team übernommen.
2008-09-29
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 6ten Platz.
2008-09-15
Der Vereinsname wurde in sparta10 geändert.
2008-07-10
Der Manager
draxix hat das Team übernommen.
2008-07-10
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2008-06-05
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 3ten Platz.
2008-05-26
Der Vereinsname wurde in fk Semi Kacerov geändert.
2008-04-23
Der Manager
paveltuma hat das Team übernommen.
2008-04-23
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 1 ausgeschieden.
2008-02-14
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 4ten Platz.
2008-02-04
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 2 ausgeschieden.
2007-11-01
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 2ten Platz.
2007-10-15
Der Vereinsname wurde in Apollo Victory geändert.
2007-08-23
Der Manager
nikodas hat das Team übernommen.
2007-08-23
Die Mannschaft ist im
Český Pohár in Runde 2 ausgeschieden.
2007-07-12
Der Verein beendete die Saison in der
Liga V.150 auf dem 3ten Platz.
2007-06-25