Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2021-12-02
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2021-08-12
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2021-04-22
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2020-12-31
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2020-09-10
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2020-05-21
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2020-01-30
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2019-10-10
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2019-06-20
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2019-02-28
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2018-11-08
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2018-07-19
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2018-03-29
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2017-12-07
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2017-08-17
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2017-04-27
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2016-05-26
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2016-02-04
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2015-10-15
Der Vereinsname wurde in redbul salzburg geändert.
2015-10-03
Der Vereinsname wurde in Brankovic geändert.
2015-06-24
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 1ten Platz.
2014-11-03
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 7ten Platz.
2014-07-14
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 3ten Platz.
2014-03-24
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 6ten Platz.
2013-12-02
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 2ten Platz.
2013-08-12
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 6ten Platz.
2013-04-22
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 2ten Platz.
2012-12-31
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 3ten Platz.
2012-09-10
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 4ten Platz.
2012-05-21
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 4ten Platz.
2012-01-30
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 3ten Platz.
2011-10-10
Der Vereinsname wurde in FC UNION INNSBRUCK geändert.
2011-07-05
Der Manager
KRAXI hat das Team übernommen.
2011-07-05
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 5ten Platz.
2011-06-20
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 5ten Platz.
2011-02-28
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 4ten Platz.
2010-11-08
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 4ten Platz.
2010-07-19
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 5ten Platz.
2010-03-29
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 5ten Platz.
2009-12-07
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 6ten Platz.
2009-08-17
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 5ten Platz.
2009-04-27
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 6ten Platz.
2009-01-05
Der Vereinsname wurde in FC FURTHERSTRASSE geändert.
2008-09-19
Der Manager
signs hat das Team übernommen.
2008-09-19
Der Verein beendete die Saison in der
Landesliga.14 auf dem 4ten Platz.
2008-09-15
Der Vereinsname wurde in f.c. bosna geändert.
2008-07-01
Der Verein beendete die Saison in der
Dritte Liga.14 auf dem 4ten Platz.
2008-05-26
Der Vereinsname wurde in Das Letzte geändert.
2008-02-29
Der Manager
lou79 hat das Team übernommen.
2008-02-29
Der Verein beendete die Saison in der
Dritte Liga.14 auf dem 6ten Platz.
2008-02-04
Der Vereinsname wurde in Led-Zeppelin geändert.
2007-11-04
Der Manager
JHBonham hat das Team übernommen.
2007-11-04
Der Verein beendete die Saison in der
Dritte Liga.14 auf dem 7ten Platz.
2007-10-15
Der Verein beendete die Saison in der
Dritte Liga.14 auf dem 5ten Platz.
2007-06-25
Der Verein beendete die Saison in der
Dritte Liga.14 auf dem 4ten Platz.
2007-03-05
Der Verein beendete die Saison in der
Dritte Liga.14 auf dem 4ten Platz.
2006-11-13
Der Vereinsname wurde in ösv geändert.
2006-09-11
Der Manager
robi92 hat das Team übernommen.
2006-09-11
Der Verein beendete die Saison in der
Dritte Liga.14 auf dem 4ten Platz.
2006-07-24
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 2 ausgeschieden.
2006-04-20
Der Verein beendete die Saison in der
Zweite Liga.10 auf dem 8ten Platz.
2006-04-03
Der Vereinsname wurde in Internationale geändert.
2006-01-20
Der Manager
Songoku hat das Team übernommen.
2006-01-20
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 1 ausgeschieden.
2005-12-22
Der Verein beendete die Saison in der
Zweite Liga.10 auf dem 4ten Platz.
2005-12-12
Der Vereinsname wurde in devils1979 geändert.
2005-11-15
Der Manager
devil1979 hat das Team übernommen.
2005-11-15
Der Verein beendete die Saison in der
Zweite Liga.10 auf dem 7ten Platz.
2005-08-22
Die Mannschaft ist im
Austria Cup in Runde 2 ausgeschieden.
2005-05-19
Der Verein beendete die Saison in der
Zweite Liga.10 auf dem 4ten Platz.
2005-05-02