Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 8ten Platz.
2014-11-03
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 5ten Platz.
2014-07-14
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 8ten Platz.
2014-03-24
Die Mannschaft ist im
Copa del Rey in Runde 1 ausgeschieden.
2013-12-12
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 5ten Platz.
2013-12-02
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 3ten Platz.
2013-08-12
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 5ten Platz.
2013-04-22
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 8ten Platz.
2012-12-31
Die Mannschaft ist im
Copa del Rey in Runde 1 ausgeschieden.
2012-09-20
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 5ten Platz.
2012-09-10
Der Vereinsname wurde in C F Cordoba geändert.
2012-08-10
Die Mannschaft ist im
Copa del Rey in Runde 1 ausgeschieden.
2012-05-31
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 4ten Platz.
2012-05-21
Der Vereinsname wurde in iluminations geändert.
2012-02-24
Der Manager
jesus01 hat das Team übernommen.
2012-02-24
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 7ten Platz.
2012-01-30
Die Mannschaft ist im
Copa del Rey in Runde 1 ausgeschieden.
2011-10-20
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 5ten Platz.
2011-10-10
Der Vereinsname wurde in ultimate electro geändert.
2011-09-27
Der Manager
martin_dj hat das Team übernommen.
2011-09-27
Der Vereinsname wurde in hoymojopantostao geändert.
2011-06-25
Der Manager
pelonydas hat das Team übernommen.
2011-06-25
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 7ten Platz.
2011-06-20
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 8ten Platz.
2011-02-28
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 8ten Platz.
2010-11-08
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 8ten Platz.
2010-07-19
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 7ten Platz.
2010-03-29
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 8ten Platz.
2009-12-07
Der Vereinsname wurde in Rossoneros geändert.
2009-09-15
Der Manager
teller hat das Team übernommen.
2009-09-15
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 7ten Platz.
2009-08-17
Der Vereinsname wurde in alcones19 geändert.
2009-07-14
Der Vereinsname wurde in C.D.TRAB geändert.
2009-05-12
Der Manager
DANTRAB hat das Team übernommen.
2009-05-12
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 7ten Platz.
2009-04-27
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 5ten Platz.
2009-01-05
Der Vereinsname wurde in UP Viso geändert.
2008-12-31
Der Manager
mtoro hat das Team übernommen.
2008-12-31
Der Vereinsname wurde in A.D.Sierra geändert.
2008-10-15
Der Manager
lasias_83 hat das Team übernommen.
2008-10-15
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 6ten Platz.
2008-09-15
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 5ten Platz.
2008-05-26
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 6ten Platz.
2008-02-04
Der Vereinsname wurde in Rule F.C geändert.
2007-12-28
Der Manager
rulevig hat das Team übernommen.
2007-12-28
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 6ten Platz.
2007-10-15
Der Vereinsname wurde in NosCouleurs F.C geändert.
2007-09-17
Der Manager
SuNK hat das Team übernommen.
2007-09-17
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 6ten Platz.
2007-06-25
Der Vereinsname wurde in Sporting de Toro geändert.
2007-05-15
Der Vereinsname wurde in matola team geändert.
2007-03-23
Der Manager
fran_J10 hat das Team übernommen.
2007-03-23
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 5ten Platz.
2007-03-05
Der Vereinsname wurde in Zigbee F.C. geändert.
2007-01-13
Der Manager
Strugg hat das Team übernommen.
2007-01-13
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 5ten Platz.
2006-11-13
Das Stadion des Vereins bekam den Namen
Chancelas.
2006-10-31
Der Vereinsname wurde in FC Rendo geändert.
2006-10-20
Der Manager
mfdez hat das Team übernommen.
2006-10-20
Der Vereinsname wurde in mierdas de carballino geändert.
2006-08-31
Der Manager
ivy hat das Team übernommen.
2006-08-31
Der Verein beendete die Saison in der
V División.143 auf dem 5ten Platz.
2006-07-24
Der Vereinsname wurde in Atletas C.F. geändert.
2006-04-21
Der Manager
Ercoco hat das Team übernommen.
2006-04-21