Der Verein beendete die Saison in der
League D.36 auf dem 3ten Platz.
2020-05-11
Die Mannschaft ist im
Kas Masr in Runde 2 ausgeschieden.
2020-02-06
Der Verein beendete die Saison in der
League D.36 auf dem 2ten Platz.
2020-01-20
Der Verein beendete die Saison in der
League D.36 auf dem 6ten Platz.
2019-09-30
Der Verein beendete die Saison in der
League D.36 auf dem 4ten Platz.
2019-06-10
Der Verein beendete die Saison in der
League D.36 auf dem 7ten Platz.
2019-02-18
Der Verein beendete die Saison in der
League D.36 auf dem 7ten Platz.
2018-10-29
Die Mannschaft ist im
Kas Masr in Runde 1 ausgeschieden.
2018-07-19
Der Verein beendete die Saison in der
League D.36 auf dem 5ten Platz.
2018-07-09
Die Mannschaft ist im
Kas Masr in Runde 1 ausgeschieden.
2018-03-29
Der Verein beendete die Saison in der
League D.36 auf dem 4ten Platz.
2018-03-19
Der Verein beendete die Saison in der
League D.36 auf dem 8ten Platz.
2017-11-27
Die Mannschaft ist im
Kas Masr in Runde 1 ausgeschieden.
2017-08-17
Der Verein beendete die Saison in der
League D.36 auf dem 5ten Platz.
2017-08-07
Der Verein beendete die Saison in der
League D.36 auf dem 6ten Platz.
2017-04-17
Die Mannschaft ist im
Kas Masr in Runde 1 ausgeschieden.
2017-01-05
Der Verein beendete die Saison in der
League D.36 auf dem 3ten Platz.
2016-12-26
Der Verein beendete die Saison in der
League D.36 auf dem 7ten Platz.
2016-09-05
Der Verein beendete die Saison in der
League D.36 auf dem 2ten Platz.
2016-05-16
Der Vereinsname wurde in FC OMAR geändert.
2016-04-28
Der Verein beendete die Saison in der
League E.113 auf dem 2ten Platz.
2016-01-25
Der Vereinsname wurde in mostafamahmod geändert.
2015-11-24
Der Manager
superstar hat das Team übernommen.
2015-11-24
Der Verein beendete die Saison in der
League E.113 auf dem 3ten Platz.
2015-10-05
Der Vereinsname wurde in Zamalekk geändert.
2015-10-03
Der Manager
mahoo hat das Team übernommen.
2015-10-03
Der Vereinsname wurde in asdfdfa geändert.
2015-08-30
Der Manager
sfwrwrwr hat das Team übernommen.
2015-08-30
Der Vereinsname wurde in elhofy geändert.
2015-08-04
Der Manager
EFwg hat das Team übernommen.
2015-08-04
Der Vereinsname wurde in ahly_love geändert.
2015-06-20
Der Manager
hany hat das Team übernommen.
2015-06-20
Der Vereinsname wurde in amro kamal geändert.
2015-06-18
Der Verein beendete die Saison in der
League E.113 auf dem 4ten Platz.
2015-06-15