Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.10 auf dem 3ten Platz.
2022-03-15
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2021-12-09
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.10 auf dem 6ten Platz.
2021-11-22
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2021-08-19
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.10 auf dem 4ten Platz.
2021-08-02
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2021-04-22
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.10 auf dem 1ten Platz.
2021-04-12
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2020-12-31
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.10 auf dem 4ten Platz.
2020-12-21
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2020-09-10
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.10 auf dem 8ten Platz.
2020-08-31
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2020-05-28
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.10 auf dem 1ten Platz.
2020-05-11
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2020-01-30
Der Verein beendete die Saison in der
I Дивизион.04 auf dem 7ten Platz.
2020-01-20
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2019-10-17
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.06 auf dem 1ten Platz.
2019-09-30
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2019-06-27
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.06 auf dem 1ten Platz.
2019-06-10
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2019-03-07
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.06 auf dem 2ten Platz.
2019-02-18
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2018-11-15
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.06 auf dem 1ten Platz.
2018-10-29
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2018-07-19
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.06 auf dem 2ten Platz.
2018-07-09
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2018-04-05
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.06 auf dem 1ten Platz.
2018-03-19
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2017-12-14
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.06 auf dem 1ten Platz.
2017-11-27
Der Vereinsname wurde in пвввыым geändert.
2017-09-24
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2017-08-17
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.06 auf dem 1ten Platz.
2017-08-07
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2017-05-04
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.06 auf dem 1ten Platz.
2017-04-17
Der Vereinsname wurde in Smena Moscow geändert.
2017-01-13
Der Manager
Maestro87 hat das Team übernommen.
2017-01-13
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2017-01-05
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.06 auf dem 5ten Platz.
2016-12-26
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2016-09-15
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.06 auf dem 4ten Platz.
2016-09-05
Der Vereinsname wurde in МПКАКПКАА geändert.
2016-06-18
Der Manager
КАРАА hat das Team übernommen.
2016-06-18
Der Vereinsname wurde in 522324223 geändert.
2016-06-08
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.06 auf dem 5ten Platz.
2016-05-16
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2016-02-04
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.06 auf dem 6ten Platz.
2016-01-25
Der Vereinsname wurde in Таганрог geändert.
2015-11-02
Der Manager
goga06 hat das Team übernommen.
2015-11-02
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.06 auf dem 6ten Platz.
2015-10-05
Der Vereinsname wurde in спартак77 geändert.
2015-09-11
Der Manager
сирота hat das Team übernommen.
2015-09-11
Der Vereinsname wurde in кубанцы рулят geändert.
2015-06-27
Der Manager
M.D hat das Team übernommen.
2015-06-27
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.06 auf dem 7ten Platz.
2015-06-15
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.06 auf dem 4ten Platz.
2015-02-23
Der Vereinsname wurde in BALASHOV FC geändert.
2014-12-15
Der Manager
VANO hat das Team übernommen.
2014-12-15
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2014-11-13
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2014-07-24
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.06 auf dem 5ten Platz.
2014-07-14
Der Vereinsname wurde in UFA geändert.
2014-07-07
Der Manager
marsel25 hat das Team übernommen.
2014-07-07
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2014-04-10
Der Vereinsname wurde in Ястреб geändert.
2013-12-06
Der Manager
vadyaka hat das Team übernommen.
2013-12-06
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.03 auf dem 8ten Platz.
2013-08-12
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.03 auf dem 7ten Platz.
2013-04-22
Der Vereinsname wurde in FC Arsenal(Тула) geändert.
2013-01-16
Der Vereinsname wurde in Mishanya geändert.
2013-01-06
Der Manager
Mishanya hat das Team übernommen.
2013-01-06
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.03 auf dem 4ten Platz.
2012-12-31
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.03 auf dem 8ten Platz.
2012-09-10
Der Vereinsname wurde in Спартак Москва geändert.
2012-06-08
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2012-06-07
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.03 auf dem 4ten Platz.
2012-05-21
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2012-02-16
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.03 auf dem 1ten Platz.
2012-01-30
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2011-10-20
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.03 auf dem 5ten Platz.
2011-10-10
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2011-07-07
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.03 auf dem 3ten Platz.
2011-06-20
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2011-03-10
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.03 auf dem 3ten Platz.
2011-02-28
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2010-11-18
Der Vereinsname wurde in Rubin Kazan geändert.
2010-10-03
Der Manager
timur880 hat das Team übernommen.
2010-10-03