Der Verein beendete die Saison in der
Megye I.02 auf dem 5ten Platz.
2020-05-11
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 1 ausgeschieden.
2020-01-30
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.019 auf dem 1ten Platz.
2020-01-20
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.019 auf dem 5ten Platz.
2019-09-30
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.019 auf dem 2ten Platz.
2019-06-10
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.019 auf dem 5ten Platz.
2019-02-18
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.019 auf dem 4ten Platz.
2018-10-29
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.019 auf dem 7ten Platz.
2018-07-09
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.019 auf dem 6ten Platz.
2018-03-19
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.019 auf dem 5ten Platz.
2017-11-27
Der Verein beendete die Saison in der
Megye I.03 auf dem 8ten Platz.
2017-08-07
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 1 ausgeschieden.
2017-04-27
Der Verein beendete die Saison in der
Megye I.03 auf dem 6ten Platz.
2017-04-17
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 1 ausgeschieden.
2017-01-05
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.023 auf dem 2ten Platz.
2016-12-26
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.023 auf dem 3ten Platz.
2016-09-05
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.023 auf dem 6ten Platz.
2016-05-16
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.023 auf dem 6ten Platz.
2016-01-25
Der Vereinsname wurde in hurka burger geändert.
2015-10-11
Der Verein beendete die Saison in der
Megye I.64 auf dem 8ten Platz.
2015-10-05
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 1 ausgeschieden.
2015-06-25
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.077 auf dem 1ten Platz.
2015-06-15
Der Vereinsname wurde in 2015 volford fc geändert.
2015-04-21
Der Manager
henx22 hat das Team übernommen.
2015-04-21
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.077 auf dem 5ten Platz.
2015-02-23
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.077 auf dem 4ten Platz.
2014-11-03
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 1 ausgeschieden.
2014-07-24
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.077 auf dem 6ten Platz.
2014-07-14
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 1 ausgeschieden.
2014-04-03
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.077 auf dem 4ten Platz.
2014-03-24
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 1 ausgeschieden.
2013-12-12
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.077 auf dem 3ten Platz.
2013-12-02
Der Vereinsname wurde in francia geändert.
2013-09-01
Der Manager
zsoltika hat das Team übernommen.
2013-09-01
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 1 ausgeschieden.
2013-08-22
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.077 auf dem 4ten Platz.
2013-08-12
Der Vereinsname wurde in Urban Rivals geändert.
2013-05-13
Der Manager
Baikon hat das Team übernommen.
2013-05-13
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 2 ausgeschieden.
2013-05-09
Der Verein beendete die Saison in der
Megye I.14 auf dem 8ten Platz.
2013-04-22
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 2 ausgeschieden.
2013-01-17
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.120 auf dem 1ten Platz.
2012-12-31
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 2 ausgeschieden.
2012-09-27
Der Verein beendete die Saison in der
Megye I.31 auf dem 8ten Platz.
2012-09-10
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 2 ausgeschieden.
2012-06-07
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.045 auf dem 1ten Platz.
2012-05-21
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 2 ausgeschieden.
2012-02-16
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.045 auf dem 3ten Platz.
2012-01-30
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 2 ausgeschieden.
2011-10-27
Der Verein beendete die Saison in der
Megye II.045 auf dem 5ten Platz.
2011-10-10
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 2 ausgeschieden.
2011-07-07
Der Verein beendete die Saison in der
Megye III.0108 auf dem 1ten Platz.
2011-06-20
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 1 ausgeschieden.
2011-03-10
Der Verein beendete die Saison in der
NB VI.0108 auf dem 6ten Platz.
2011-02-28
Der Vereinsname wurde in FC Dazional geändert.
2011-02-19
Der Manager
gaz1996 hat das Team übernommen.
2011-02-19
Der Vereinsname wurde in Astalon Villa geändert.
2010-12-19
Der Manager
Higuain2 hat das Team übernommen.
2010-12-19
Der Vereinsname wurde in Tiger geändert.
2010-12-17
Der Manager
Szandi hat das Team übernommen.
2010-12-17
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 1 ausgeschieden.
2010-11-18
Der Verein beendete die Saison in der
NB VI.0108 auf dem 8ten Platz.
2010-11-08
Der Vereinsname wurde in ZTE FC geändert.
2010-09-29
Die Mannschaft ist im
Magyar Kupa in Runde 1 ausgeschieden.
2010-07-29
Der Verein beendete die Saison in der
NB VI.0108 auf dem 6ten Platz.
2010-07-19
Der Vereinsname wurde in Ferencváros FC geändert.
2010-06-03
Der Vereinsname wurde in MGS geändert.
2010-04-02
Der Manager
dieer hat das Team übernommen.
2010-04-02