Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.10 auf dem 4ten Platz.
2022-03-15
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2021-12-02
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.10 auf dem 3ten Platz.
2021-11-22
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.10 auf dem 6ten Platz.
2021-08-02
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2021-04-22
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.10 auf dem 7ten Platz.
2021-04-12
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2020-12-31
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.10 auf dem 6ten Platz.
2020-12-21
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2020-09-10
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.10 auf dem 1ten Platz.
2020-08-31
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2020-05-21
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.10 auf dem 2ten Platz.
2020-05-11
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2020-01-30
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.10 auf dem 2ten Platz.
2020-01-20
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2019-10-10
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.10 auf dem 2ten Platz.
2019-09-30
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2019-06-20
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.10 auf dem 5ten Platz.
2019-06-10
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2019-03-07
Der Verein beendete die Saison in der
I Дивизион.03 auf dem 7ten Platz.
2019-02-18
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2018-11-15
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.01 auf dem 1ten Platz.
2018-10-29
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2018-07-26
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.01 auf dem 3ten Platz.
2018-07-09
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2018-03-29
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.01 auf dem 3ten Platz.
2018-03-19
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2017-12-07
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.01 auf dem 3ten Platz.
2017-11-27
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2017-08-24
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.01 auf dem 1ten Platz.
2017-08-07
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2017-04-27
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.01 auf dem 2ten Platz.
2017-04-17
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2017-01-05
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.01 auf dem 2ten Platz.
2016-12-26
Der Vereinsname wurde in Селтик geändert.
2016-12-08
Der Manager
Карпин hat das Team übernommen.
2016-12-08
Der Vereinsname wurde in ferdi geändert.
2016-10-15
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.01 auf dem 6ten Platz.
2016-09-05
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2016-06-02
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.01 auf dem 4ten Platz.
2016-05-16
Der Vereinsname wurde in Perdun FC geändert.
2016-03-27
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2016-02-04
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.01 auf dem 3ten Platz.
2016-01-25
Der Vereinsname wurde in ФК Родино geändert.
2015-11-14
Der Manager
vlad hat das Team übernommen.
2015-11-14
Der Vereinsname wurde in khamis geändert.
2015-11-13
Der Manager
khamism hat das Team übernommen.
2015-11-13
Der Vereinsname wurde in dollors geändert.
2015-11-09
Der Vereinsname wurde in ммм geändert.
2015-11-09
Der Manager
миас hat das Team übernommen.
2015-11-09
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2015-10-15
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.01 auf dem 2ten Platz.
2015-10-05
Der Vereinsname wurde in лусь geändert.
2015-09-17
Der Manager
ага hat das Team übernommen.
2015-09-17
Der Vereinsname wurde in ggtf geändert.
2015-09-15
Der Manager
gdfxgdg hat das Team übernommen.
2015-09-15
Der Vereinsname wurde in Spartak E geändert.
2015-06-29
Der Manager
Andrew14 hat das Team übernommen.
2015-06-29
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2015-06-25
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.01 auf dem 7ten Platz.
2015-06-15
Der Vereinsname wurde in مجد geändert.
2015-06-13
Der Manager
صلاح hat das Team übernommen.
2015-06-13
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.01 auf dem 6ten Platz.
2015-02-23
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2014-11-13
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.01 auf dem 3ten Platz.
2014-11-03
Der Vereinsname wurde in Raketa geändert.
2014-10-03
Der Manager
Setuga hat das Team übernommen.
2014-10-03
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2014-07-31
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.01 auf dem 3ten Platz.
2014-07-14
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 3 ausgeschieden.
2014-04-17
Der Verein beendete die Saison in der
II Дивизион.01 auf dem 5ten Platz.
2014-03-24
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2013-12-12
Der Vereinsname wurde in ТТТ-Спартак Вятка geändert.
2013-11-25
Der Manager
Villy hat das Team übernommen.
2013-11-25
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2012-02-09
Der Vereinsname wurde in Zvezda2 geändert.
2011-12-04
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2011-10-20
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2011-06-30
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 2 ausgeschieden.
2011-03-17
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2010-11-18
Der Vereinsname wurde in BOY SOCCER TEAM ll geändert.
2010-10-30
Der Manager
TSUBACA hat das Team übernommen.
2010-10-30
Der Vereinsname wurde in 7777SITI777 geändert.
2010-10-21
Der Manager
smol411 hat das Team übernommen.
2010-10-21
Der Vereinsname wurde in FC SLaVeRS9 geändert.
2010-08-27
Der Manager
SLaVeRS9 hat das Team übernommen.
2010-08-27
Der Vereinsname wurde in FC Sibir geändert.
2010-08-11
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2010-07-29
Der Vereinsname wurde in Settlers geändert.
2010-07-15
Der Manager
Молния hat das Team übernommen.
2010-07-15
Der Vereinsname wurde in sochi2014 geändert.
2010-06-13
Der Manager
ower 2010 hat das Team übernommen.
2010-06-13
Der Vereinsname wurde in монстер бастер клаб geändert.
2010-05-07
Der Manager
piero9 hat das Team übernommen.
2010-05-07
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2010-04-08
Der Vereinsname wurde in ЗВЕРИ geändert.
2010-03-05
Der Manager
Зверь hat das Team übernommen.
2010-03-05
Der Vereinsname wurde in Black Daemons geändert.
2010-02-08
Der Manager
Daemonis hat das Team übernommen.
2010-02-08
Der Vereinsname wurde in Уфа geändert.
2010-01-07
Der Manager
JonniStep hat das Team übernommen.
2010-01-07
Die Mannschaft ist im
Кубок России in Runde 1 ausgeschieden.
2009-12-17
Der Vereinsname wurde in 1995 geändert.
2009-11-29
Der Manager
1995 hat das Team übernommen.
2009-11-29
Der Vereinsname wurde in Рио Бранко geändert.
2009-11-05
Der Vereinsname wurde in Jaroslavl geändert.
2009-10-08