Der Verein beendete die Saison in der
Junior II Lyga auf dem 3ten Platz.
2024-09-11
Der Verein beendete die Saison in der
A-Lyga auf dem 5ten Platz.
2024-09-09
Der Verein beendete die Saison in der
Junior II Lyga auf dem 7ten Platz.
2024-06-12
Der Verein stieg in die
A-Lyga auf.
2024-06-10
Der Verein beendete die Saison in der
II Lyga.02 auf dem 1ten Platz.
2024-06-10
Der Verein beendete die Saison in der
Junior A-Lyga auf dem 11ten Platz.
2024-03-13
Der Verein beendete die Saison in der
II Lyga.02 auf dem 5ten Platz.
2024-03-11
Der Verein beendete die Saison in der
Junior A-Lyga auf dem 3ten Platz.
2023-12-13
Der Verein beendete die Saison in der
II Lyga.02 auf dem 4ten Platz.
2023-12-11
Der Verein beendete die Saison in der
Junior II Lyga auf dem 6ten Platz.
2023-09-13
Der Verein beendete die Saison in der
A-Lyga auf dem 12ten Platz.
2023-09-11
Der Verein beendete die Saison in der
Junior A-Lyga auf dem 11ten Platz.
2023-06-14
Der Verein beendete die Saison in der
A-Lyga auf dem 4ten Platz.
2023-06-12
Der Verein beendete die Saison in der
Junior A-Lyga auf dem 5ten Platz.
2023-03-15
Der Verein beendete die Saison in der
A-Lyga auf dem 5ten Platz.
2023-03-13
Der Verein beendete die Saison in der
Junior A-Lyga auf dem 5ten Platz.
2022-12-14
Der Verein beendete die Saison in der
A-Lyga auf dem 6ten Platz.
2022-12-12
Der Verein beendete die Saison in der
Junior A-Lyga auf dem 12ten Platz.
2022-09-14
Der Verein beendete die Saison in der
II Lyga.03 auf dem 1ten Platz.
2022-09-12
Der Verein beendete die Saison in der
Junior A-Lyga auf dem 10ten Platz.
2022-06-15
Der Verein beendete die Saison in der
A-Lyga auf dem 11ten Platz.
2022-06-13
Der Verein beendete die Saison in der
Junior A-Lyga auf dem 12ten Platz.
2022-03-16
Der Verein beendete die Saison in der
II Lyga.01 auf dem 1ten Platz.
2022-03-15
Der Verein beendete die Saison in der
Junior II Lyga auf dem 3ten Platz.
2021-11-24
Der Verein beendete die Saison in der
II Lyga.01 auf dem 2ten Platz.
2021-11-22
Der Verein beendete die Saison in der
Junior A-Lyga auf dem 5ten Platz.
2021-08-04
Der Verein beendete die Saison in der
II Lyga.01 auf dem 1ten Platz.
2021-08-02
Der Verein beendete die Saison in der
Junior A-Lyga auf dem 4ten Platz.
2021-04-14
Der Verein beendete die Saison in der
II Lyga.01 auf dem 2ten Platz.
2021-04-12
Der Verein beendete die Saison in der
Junior A-Lyga auf dem 3ten Platz.
2020-12-23
Der Verein beendete die Saison in der
II Lyga.01 auf dem 2ten Platz.
2020-12-21
Die Mannschaft ist im
Lietuvos Taurė in Runde 4 ausgeschieden.
Record.
2020-10-01
Der Verein beendete die Saison in der
Junior A-Lyga auf dem 1ten Platz.
Valio, valio!
2020-09-02
Der Verein beendete die Saison in der
II Lyga.01 auf dem 2ten Platz.
2020-08-31
Der Verein beendete die Saison in der
Junior A-Lyga auf dem 2ten Platz.
2020-05-13
Der Verein beendete die Saison in der
II Lyga.01 auf dem 2ten Platz.
2020-05-11
Der Verein beendete die Saison in der
Junior II Lyga auf dem 2ten Platz.
2020-01-22
Der Verein beendete die Saison in der
II Lyga.01 auf dem 2ten Platz.
2020-01-20
Der Verein beendete die Saison in der
II Lyga.01 auf dem 2ten Platz.
2019-09-30
Der Verein beendete die Saison in der
II Lyga.01 auf dem 4ten Platz.
2019-06-10
Der Vereinsname wurde in Fk Hookah geändert.
2019-05-24
Der Manager
Monteee hat das Team übernommen.
2019-05-24
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 1ten Platz.
2019-02-18
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 7ten Platz.
2018-10-29
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 3ten Platz.
2018-07-09
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 5ten Platz.
2018-03-19
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 8ten Platz.
2017-11-27
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 7ten Platz.
2017-08-07
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 6ten Platz.
2017-04-17
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 2ten Platz.
2016-12-26
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 6ten Platz.
2016-09-05
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 2ten Platz.
2016-05-16
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 2ten Platz.
2016-01-25
Der Vereinsname wurde in Nike Academy geändert.
2015-12-06
Der Manager
Paulius1 hat das Team übernommen.
2015-12-06
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 5ten Platz.
2015-10-05
Der Vereinsname wurde in fc dziugas geändert.
2015-10-02
Der Manager
paulius hat das Team übernommen.
2015-10-02
Der Vereinsname wurde in ayham aslan geändert.
2015-07-15
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 2ten Platz.
2015-06-15
Der Vereinsname wurde in brazilija geändert.
2015-05-09
Der Manager
vakaris hat das Team übernommen.
2015-05-09
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 2ten Platz.
2015-02-23
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 5ten Platz.
2014-11-03
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 5ten Platz.
2014-07-14
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 5ten Platz.
2014-03-24
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 3ten Platz.
2013-12-02
Der Verein beendete die Saison in der
Junior II Lyga auf dem 19ten Platz.
2013-08-14
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 4ten Platz.
2013-08-12
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.06 auf dem 4ten Platz.
2013-04-22
Der Verein beendete die Saison in der
Junior IV Lyga auf dem 11ten Platz.
2013-01-02
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.08 auf dem 1ten Platz.
2012-12-31
Der Vereinsname wurde in Fk Kazlai geändert.
2012-09-17
Der Manager
ignas18 hat das Team übernommen.
2012-09-17
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.16 auf dem 7ten Platz.
2012-09-10
Der Vereinsname wurde in Olandija geändert.
2012-06-03
Der Manager
Senukas hat das Team übernommen.
2012-06-03
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.03 auf dem 2ten Platz.
2012-05-21
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.03 auf dem 6ten Platz.
2012-01-30
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.03 auf dem 2ten Platz.
2011-10-10
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.03 auf dem 5ten Platz.
2011-06-20
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.03 auf dem 5ten Platz.
2011-02-28
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.03 auf dem 2ten Platz.
2010-11-08
Der Vereinsname wurde in Pragaro vartai geändert.
2010-10-07
Der Manager
kliuverts hat das Team übernommen.
2010-10-07
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.03 auf dem 5ten Platz.
2010-07-19
Der Vereinsname wurde in Telsiu Meska geändert.
2010-07-08
Der Manager
domax2 hat das Team übernommen.
2010-07-08
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.03 auf dem 5ten Platz.
2010-03-29
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.03 auf dem 7ten Platz.
2009-12-07
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.03 auf dem 4ten Platz.
2009-08-17
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.03 auf dem 6ten Platz.
2009-04-27
Der Vereinsname wurde in traumos geändert.
2009-02-20
Der Manager
and1ao hat das Team übernommen.
2009-02-20
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.03 auf dem 4ten Platz.
2009-01-05
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.03 auf dem 3ten Platz.
2008-09-15
Der Vereinsname wurde in SKD Pakitai geändert.
2008-08-09
Der Manager
mindiss hat das Team übernommen.
2008-08-09
Der Vereinsname wurde in lord of sky geändert.
2008-06-22
Der Manager
dj gota hat das Team übernommen.
2008-06-22
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.15 auf dem 6ten Platz.
2008-05-26
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.15 auf dem 4ten Platz.
2008-02-04
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.15 auf dem 2ten Platz.
2007-10-15
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.15 auf dem 2ten Platz.
2007-06-25
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.14 auf dem 2ten Platz.
2007-03-05
Der Vereinsname wurde in chesea FC geändert.
2007-01-22
Der Manager
chelsya hat das Team übernommen.
2007-01-22
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.14 auf dem 3ten Platz.
2006-11-13
Der Vereinsname wurde in Tinklinis geändert.
2006-08-31
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.05 auf dem 8ten Platz.
2006-07-24
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.05 auf dem 4ten Platz.
2006-04-03
Der Verein beendete die Saison in der
III Lyga.05 auf dem 4ten Platz.
2005-12-12
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.29 auf dem 1ten Platz.
2005-08-22
Der Verein beendete die Saison in der
IV Lyga.29 auf dem 4ten Platz.
2005-05-02